専門分野 |
---|
学歴(学位) | ||
---|---|---|
1974/04~1976/03 | ||
1976/04~1979/03 |
職歴 | ||
---|---|---|
1984/04/01 ~ 1989/03/31 | ||
1989/04/01 ~ 1999/02/28 | ||
1999/03/01 ~ 2022/03/31 | ||
2022/04/01 ~ |
学会発表 | ||
---|---|---|
1993/10 | ||
1993/07 | ||
1988/10 |
所属学会 | ||
---|---|---|
1979 ~ | ||
1979 ~ | ||
1983 ~ | ||
1984 ~ |
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
1998/09 | 論文 | ||
1998/03 | 論文 | ||
1987/10 | 論文 | ||
1981/12 | 論文 | ||
1982/12 | 論文 | ||