専門分野 |
---|
学歴(学位) | ||
---|---|---|
1975/04~1979/03 | ||
2000/06/01 (学位取得) |
職歴 | ||
---|---|---|
1988/04 ~ 1995/03 | ||
1995/04 ~ 2002/03 | ||
2002/04 ~ 2008/03 | ||
2008/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
2010/04/01 ~ | ||
学会発表 | ||
---|---|---|
2023/09/02 | ||
2022/12/10 | ||
2020/09/02 | ||
2019/11/16 | ||
2019/06/09 | ||
所属学会 | ||
---|---|---|
1981/04 ~ | ||
1990/04 ~ | ||
1998/04 ~ | ||
1999/04 ~ | ||
1999/04 ~ | ||
社会における活動 | ||
---|---|---|
2005/11 ~ 2008/03 | ||
2006 ~ 2008 | ||
2007/04 ~ 2011/03 | ||
2008/04 ~ 2009/07 | ||
2008/07 ~ 2008/09 | ||
著書・論文歴 | |||
---|---|---|---|
2019/03 | 論文 | ||
2018/06 | 論文 | ||
2016/03 | 論文 | ||
2015/10 | 論文 | ||
2015/03 | 論文 | ||
講師・講演 | ||
---|---|---|
2017/03 | ||
2018/08 | ||
2018/09 | ||
2019/02 | ||
2019/03 | ||
学外委員会・協会等 | ||
---|---|---|
2013/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
2014/02/01 ~ 2017/01/31 | ||
2014/07/01 ~ 2017/06/30 | ||
2014/09/01 ~ 2017/08/31 | ||
2015/04/01 ~ 2023/03/31 | ||
担当経験のある科目 | |||
---|---|---|---|